Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
0

Как быстро в уме умножать двузначное число на 11?

Овцебык [5.1K] 3 недели назад

Например, 23*11, 46*11 и 89*11

2

это элемент техники быстрого счёта. Ответ Первая цифра, сумма первой и второй цифры, вторая цифра

23*11 = 2 (2+3) 3 =2 5 3 или 253

89*11 8 (8+9) 9 = 8+1 7 9 или 979

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
2

Это сделать просто. Ведь 11 это 10 + 1. Нужно просто сначала умножить число на 10 приписав 0 и потом сложить полученное трехзначное число с искомым двузначным. Я думаю, что сложить в уме 2 числа не такая сложная задача для человека со средними способностями.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
Быстрая регистрация
OpenID