Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
2

Как вычислить ((32*125+256*55):113­0*1250-(45*76+98*25)­):1570 =?

А555АА [3.4K] более года назад
1

Итак, для того, чтобы решить этот пример:((32*125+256*55):1130*1250-(45*76+98*25)):1570 =?, проведём следующие действия:

1) (32(125+8*55):1130*1250-5(9*76+98*5)):1570 - вынесла за скобки 32 и 5;

2) (32*565:1130*1250-5(684+490)):1570

3) (32:2*1250-5*1174):1570

4) (16*1250-5*1174):1570

5) 5(16*250-1174):1570

6) 5*2826:1570

7) 2826:314=9

ОТВЕТ=9

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
2

Вы наверное имеете ввиду "как найти значение выражения, не применяя калькулятор и не производя вычисления в столбик?". Черновик все же понадобится, хотя арифметические действия произведем в уме, представив некоторые числа в виде произведений

(32*125+32*8*55):1130=32(125+8*55):1130=32*565:(2*565)=16

45*76+98*25=5*3*3*2*2*19+7*7*2*5*5=10(3*3*2*19+7*7*5)=10(342+245)=10*587

Получилось (16*1250-10*587):1570=(2*8*125-587):157=1413:157=9

В результате вычислений получилось 9, а ответ: сначала числа разложить на множители, затем выносить общий множитель за скобки так, чтобы оставались числа, с которыми легко производить действия в уме.

На мой взгляд, не очень изящный пример, особенно вторая скобка, где приходится перемножать в уме некруглые двузначные числа, в столбик даже быстрее.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID